Один из множителей выразите произведением двух множителей так чтобы для вычисления можно было использовать равенство


25*4=100
например
25*12=25*(4*3)=(25*4)*3=100*3=300
24*25=
16*75=
16*75=
44*75=
12*125=
42*125=
25*4=100
например
25*12=25*(4*3)=(25*4)*3=100*3=300
24*25=
16*75=
16*75=
44*75=
12*125=
42*125=

24*25=(6*4)*25=6*(4*25)=600
16*75=(4*4)*(25*3)=(4*25)*(4*3)=100*12=1200
44*75=(4*11)*(25*3)=(4*25)*(11*3)=100*33=3300
12*125=(3*4)*(5*25)=(3*5)*(4*25)=15*100=1500
42*125=(3*2*7)*(25*5)=(3*7*5)*(2*25)=21*5*(25*4)/2=105*100/2=10500/2=5250

Нет ответа? Добавь свой!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.