Вычислите, используя законы умножения.


б) (46* 2/15)* 15/23
в) (12/13 * 14/17) * (17/14 * 13/24)
г) (5/16 * 13/18) * (18/26 * 16/25)
д)21/22 * (22/23 * 24/25) * 23/24
е) 32/33 * 52/53 * (53/52 * 33/34)
Пожалуйста, с объяснением)
б) (46* 2/15)* 15/23
в) (12/13 * 14/17) * (17/14 * 13/24)
г) (5/16 * 13/18) * (18/26 * 16/25)
д)21/22 * (22/23 * 24/25) * 23/24
е) 32/33 * 52/53 * (53/52 * 33/34)
Пожалуйста, с объяснением)

Б) (46* 2/15)*15/23=(46*2*15)/15*23= 4 (15 и 23 сокращаются)
в) (12/13* 14/17)*(17/14*13/24) = (12*14*17*13)/(13*17*14*24)= 1/2
 (12,14,17, 13 -сокращаются)
г) (5/16*13/18)*(18/26*16/25) =(5*13*18*16)/(16*18*26*25)=1/2*5=1/10
д) 21/22*(22/23*24/25)*23/24= (21*22*24*23)/(22*23*25*24)= 21/25
  (остальное сокращается)
е) 32/33*52/53*(53/52*33/34)= (32*52*53*33)/(33*53*52*34)=32/34=16/17

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.